Data aggiornamento: 25/05/2023
Titolari di incarichi di amministrazione e di governo CESSATI
Dott. Nicola Falco - Amministratore Unico dal 23/01/2012 al 27/07/2015
Dott.ssa Silvia Petri - Amministratore unico dal 28/07/2015 al 06/09/2018
Sig. Carlo Ricci - Amministratore Unico dal 07/09/2018 al 09/06/2022
Sig. Gabriele Fusini - Amministratore Unico dal 09/06/2022 al 12/04/2022